BANO 4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Carles III, 84
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BANO 4 SL
CIF B61179552
Capital Social 80724.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Salvador Cortizo Gisela
VINCULACIONES DE BANO 4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BANO 4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montiel Candel Jonatan | Apoderado Solidario | 25/08/2022 | 09/11/2023 |
Salvador Cortizo Gisela | Administrador Unico | 18/03/2022 | 09/11/2023 |
Llorens Noguera Jorge | Administrador Mancomunado | 22/02/2022 | 18/03/2022 |
Llorens Noguera Jorge | Administrador Mancomunado | 09/06/2021 | 18/03/2022 |
Marin Noguera Berta | Administrador Mancomunado | 22/02/2022 | 18/03/2022 |
Marin Noguera Berta | Administrador Mancomunado | 09/06/2021 | 18/03/2022 |
Noguera Batllo Jose Ignacio | Administrador Mancomunado | 22/02/2022 | 18/03/2022 |
Noguera Batllo Jose Ignacio | Administrador Mancomunado | 09/06/2021 | 18/03/2022 |
Noguera Batllo Jose Ignacio | Administrador Unico | 21/10/2020 | 09/06/2021 |
Noguera Batllo Jose Ignacio | Administrador Unico | 11/08/2016 | 21/10/2020 |
ACTOS BORME DE BANO 4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 16, S 8, H B 147870, I/A 13 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 15, S 8, H B 147870, I/A 11 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-08
- GV CARLOS III Num.84 P.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 15, S 8, H B 147870, I/A 10 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: INMOBILIARIA SAJU S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 15, S 8, H B 147870, I/A 10 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 15, S 8, H B 147870, I/A 10 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 15, S 8, H B 147870, I/A 10 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 15, S 8, H B 147870, I/A 9 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 14, S 8, H B 147870, I/A 8 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 14, S 8, H B 147870, I/A 8 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29358 , F 14, S 8, H B 147870, I/A 8 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08