BANHER MOTOR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Costa Brava, 8
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BANHER MOTOR SA
CIF A82046806
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BANHER MOTOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BANHER MOTOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Banus Gutierrez Manuel | Administrador Mancomunado | 16/02/2015 | 19/12/2022 |
Banus Gutierrez Manuel | Apoderado Solidario | 31/03/2015 | 19/12/2022 |
Banus Gutierrez Manuel | Liquidador | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
Banus Gutierrez Rafael | Administrador Mancomunado | 16/02/2015 | 19/12/2022 |
Banus Gutierrez Rafael | Apoderado | 05/01/2016 | 19/12/2022 |
Fresnillo De Leon Oscar | Apoderado | 13/08/2009 | 19/12/2022 |
Fresnillo De Leon Oscar | Apoderado | 05/01/2016 | 19/12/2022 |
MORISON AC SL | Auditor | 07/01/2009 | 19/12/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 30/01/2012 | 19/12/2022 |
Banus Gutierrez Rafael | Apoderado Solidario | 31/03/2015 | 05/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BANHER MOTOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 203, S 8, H M 214652, I/A 21 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 203, S 8, H M 214652, I/A 21 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 203, S 8, H M 214652, I/A 21 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 203, S 8, H M 214652, I/A 21 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
- TRVA DE COSTA BRAVA 8 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 203, S 8, H M 214652, I/A 20 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 203, S 8, H M 214652, I/A 20 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 203, S 8, H M 214652, I/A 20 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 202, S 8, H M 214652, I/A 19 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 202, S 8, H M 214652, I/A 19 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 201, S 8, H M 214652, I/A 18 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28