BANCO SYGMA HISPANIA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social BANCO SYGMA HISPANIA
Actividad Otra intermediación monetaria
VINCULACIONES DE BANCO SYGMA HISPANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BANCO SYGMA HISPANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boissel Frederic | Apoderado Solidario | 21/09/2011 | 11/09/2012 |
Breton Olivier | Apoderado Solidario | 21/09/2011 | 11/09/2012 |
Frances Fernandez Castañeda Teresa | Apoderado | 06/02/2009 | 11/09/2012 |
Martinez Torres Lourdes | Apoderado | 06/02/2009 | 11/09/2012 |
Padilla Del-val Juan- Carlos | Apoderado | 06/02/2009 | 11/09/2012 |
Chacon Alcala Joaquin | Representante | 21/09/2011 | |
Chacon Alcala Joaquin | Apoderado | 11/03/2011 | |
Boissel Frederic | Apoderado | 13/10/2010 | |
Guillermo Valerie Isabelle | Apoderado | 06/02/2009 | 01/09/2010 |
Guillermo Valerie Isabelle | Apoderado | 01/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BANCO SYGMA HISPANIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 50, S 8, H M 243332, I/A 43 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 50, S 8, H M 243332, I/A 43 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 49, S 8, H M 243332, I/A 42 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 49, S 8, H M 243332, I/A 42 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-103-28
- REVOCADO EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DON JOAQUIN CHACON ALCALA EN ESCRITURA AUTORIZADA POR DOÑA PALMIRA DELGADO MARTIN, EL 16 DE ABRIL DE 2007, CON EL NUMERO 851 DE PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 49, S 8, H M 243332, I/A 41 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 48, S 8, H M 243332, I/A 40 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 48, S 8, H M 243332, I/A 39 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 48, S 8, H M 243332, I/A 38 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 48, S 8, H M 243332, I/A 37 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28