BAMS PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Antonio Belon, 22
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAMS PROPERTIES SL
CIF B93412104
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/08/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario INVERSIONES CHROMIS MAJUS SL
VINCULACIONES DE BAMS PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAMS PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES CHROMIS MAJUS SL | Socio único | 14/04/2021 | |
INVERSIONES CHROMIS MAJUS SL | Socio Unico | 03/03/2016 | 14/04/2021 |
Mesa Rodriguez Angel Julio | Administrador Unico | 07/02/2020 | 14/04/2021 |
Mesa Rodriguez Angel Julio | Liquidador | 14/04/2021 | 14/04/2021 |
Nayman Vadim Borisovich | Administrador Unico | 03/03/2016 | 07/02/2020 |
ACTOS BORME DE BAMS PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 109, S 8, H MA132806, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 109, S 8, H MA132806, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 109, S 8, H MA132806, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 109, S 8, H MA132806, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-29
Capital Anterior: | 900.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 897.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 108, S 8, H MA132806, I/A 4 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 108, S 8, H MA132806, I/A 3 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 108, S 8, H MA132806, I/A 3 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-29
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 108, S 8, H MA132806, I/A 2 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 107, S 8, H MA132806, I/A 1 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 107, S 8, H MA132806, I/A 1 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-29