BAMBANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 61
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAMBANA SL
CIF B86015146
Capital Social 50100.0 Euros
Actividad Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Fecha de Constitución 28/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BAMBANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAMBANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casasus Del Aguila Belen | Apoderado | 20/11/2014 | 09/09/2015 |
Satrustegui Sotomayor Maria-pilar | Administrador Unico | 20/11/2014 | 09/09/2015 |
Satrustegui Sotomayor Maria-pilar | Liquidador | 09/09/2015 | 09/09/2015 |
Casasus Del Aguila Belen | Administrador Solidario | 23/08/2010 | 20/11/2014 |
Guerrero Werner Esperanza-macarena | Administrador Solidario | 23/08/2010 | 20/11/2014 |
Satrustegui Sotomayor Maria-pilar | Administrador Solidario | 23/08/2010 | 20/11/2014 |
Sobrino Satrustegui Maria-fatima | Administrador Solidario | 23/08/2010 | 18/11/2014 |
ACTOS BORME DE BAMBANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 44, S 8, H M 505029, I/A 6 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 44, S 8, H M 505029, I/A 6 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 44, S 8, H M 505029, I/A 6 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 44, S 8, H M 505029, I/A 6 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 46.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.152,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 44, S 8, H M 505029, I/A 5 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 43, S 8, H M 505029, I/A 4 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 43, S 8, H M 505029, I/A 3 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 43, S 8, H M 505029, I/A 3 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 43, S 8, H M 505029, I/A 3 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28026 , F 43, S 8, H M 505029, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28