BAMAG SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BAMAG SA
CIF A58803701
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Magrane Minguell Maria Mercedes
VINCULACIONES DE BAMAG SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAMAG SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gabarro Serra Jorge | Apoderado Solidario | 07/10/2014 | 16/02/2016 |
Magrane Minguell Maria Mercedes | Administrador Unico | 05/02/2015 | 16/02/2016 |
Magrane Minguell Mercedes | Administrador Unico | 22/02/2010 | 05/02/2015 |
ACTOS BORME DE BAMAG SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22736 , F 215, S 8, H B 43390, I/A 15 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: MAGABAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22736 , F 214, S 8, H B 43390, I/A 14 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22736 , F 214, S 8, H B 43390, I/A 13 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22736 , F 213, S 8, H B 43390, I/A 12 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22736 , F 213, S 8, H B 43390, I/A 11 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08