BALNEARIO PRIMERA PLAYA DEL SARDINERO SL
Razón Social BALNEARIO PRIMERA PLAYA DEL SARDINERO SL
CIF B39469341
Capital Social 470000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administradores mancomunados
ORGANIGRAMA DE BALNEARIO PRIMERA PLAYA DEL SARDINERO SL
VINCULACIONES DE BALNEARIO PRIMERA PLAYA DEL SARDINERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BALNEARIO PRIMERA PLAYA DEL SARDINERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Rubin Jose Maria | Administrador Mancomunado | 27/04/2022 |
ACTOS BORME DE BALNEARIO PRIMERA PLAYA DEL SARDINERO SL
Capital Anterior: | 773.502,57 | Euros |
Disminución de capital | 303.502,57 | Euros |
Capital Actual: | 470.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 39,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 5, S 8, H S 10413, I/A 8 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-39
- Se revoca el nombramiento de D. Jesús Martínez Ruiz como representante persona física de RESTAURANTE MAREMONDO, S.L. y se designa, en su lugar, a D. Antonio Martínez Trueba, con DNI. número 71.272.067-N.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 4, S 8, H S 10413, I/A 7 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 4, S 8, H S 10413, I/A 6 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 4, S 8, H S 10413, I/A 6 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-162-39
- Revocación del nombramiento de don Adolfo Usón Ruiz como persona física representante de la denominada "RESTAURANTE RIOSARDINERO, SL" y nombramiento, en su lugar, de Don Jesús Martínez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 4, S 8, H S 10413, I/A 5 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-39