BALLWAYS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE MADRID 46 - NAVE 1
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social BALLWAYS SL
CIF B47710900
Capital Social 83922.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 26/06/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BALLWAYS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BALLWAYS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Sastre Carlos | Administrador Solidario | 16/08/2013 | 05/01/2017 |
Alonso Sastre Carlos | Liquidador Solidario | 05/01/2017 | 05/01/2017 |
Brao Guerrero Jose Manuel | Administrador Solidario | 16/08/2013 | 05/01/2017 |
Brao Guerrero Jose Manuel | Liquidador Solidario | 05/01/2017 | 05/01/2017 |
Brao Guerrero Jose Manuel | Socio Unico | 28/06/2013 | 16/08/2013 |
Brao Guerrero Jose Manuel | Administrador Unico | 28/06/2013 | 16/08/2013 |
ACTOS BORME DE BALLWAYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 175, S 8, H VA 25830, I/A 4 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 175, S 8, H VA 25830, I/A 4 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 175, S 8, H VA 25830, I/A 4 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 175, S 8, H VA 25830, I/A 4 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.922,00 | Euros |
Capital Actual: | 83.922,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.697,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 175, S 8, H VA 25830, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-47
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 174, S 8, H VA 25830, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 174, S 8, H VA 25830, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 174, S 8, H VA 25830, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 174, S 8, H VA 25830, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 172, S 8, H VA 25830, I/A 1 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-47