BALCORTA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castillo de San Marcos, 1
Código Postal 11405
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social BALCORTA SA
CIF A11625795
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BALCORTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BALCORTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morenes Solis Alfonso | Consejero | 10/03/2010 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Belen | Consejero | 10/03/2010 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Maria De Las Nieves | Presidente | 10/03/2010 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Maria De Las Nieves | Consejero | 10/03/2010 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Maria De Las Nieves | Apoderado Solidario | 04/06/2010 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Rocio | Consejero | 10/03/2010 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Santiago | Consejero | 10/03/2010 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Teresa | Liquidador | 08/09/2015 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Teresa | Secretario | 10/03/2010 | 08/09/2015 |
Morenes Solis Teresa | Consejero | 10/03/2010 | 08/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BALCORTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 133, S 8, H CA 2666, I/A 21 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 133, S 8, H CA 2666, I/A 21 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 133, S 8, H CA 2666, I/A 21 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 133, S 8, H CA 2666, I/A 21 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 133, S 8, H CA 2666, I/A 21 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
- ZONA CASTILLO DE SAN MARCOS NUMERO 1 LA MARQUESA (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 133, S 8, H CA 2666, I/A 20 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 132, S 8, H CA 2666, I/A 19 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 131, S 8, H CA 2666, I/A 18 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 131, S 8, H CA 2666, I/A 17 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 131, S 8, H CA 2666, I/A 16 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-11