BAINET MEDIA SA - EXTINGUIDA
Razón Social BAINET MEDIA SA
CIF A48844955
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Buruchaga Ruisanchez Jose Ignacio
Propietario BAINET TALDEA SL
VINCULACIONES DE BAINET MEDIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAINET MEDIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAINET TALDEA SL | Socio Unico | 29/02/2016 | 03/10/2018 |
Buruchaga Ruisanchez Javier | Apoderado | 09/03/2011 | 03/10/2018 |
Buruchaga Ruisanchez Jose Ignacio | Administrador Unico | 07/03/2011 | 03/10/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 07/03/2011 | 03/10/2018 |
ACTOS BORME DE BAINET MEDIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 58, S 8, H BI 17236, I/A 24 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 58, S 8, H BI 17236, I/A 24 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 58, S 8, H BI 17236, I/A 23 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 58, S 8, H BI 17236, I/A 22 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 14, S 8, H BI 17236, I/A 21 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 14, S 8, H BI 17236, I/A 20 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 14, S 8, H BI 17236, I/A 19 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 14, S 8, H BI 17236, I/A 18 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 14, S 8, H BI 17236, I/A 17 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-48
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 14, S 8, H BI 17236, I/A 17 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-48