BAIKOR 2-K SA - EXTINGUIDA
Razón Social BAIKOR 2-K SA
CIF A48237176
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BAIKOR 2-K SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAIKOR 2-K SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ormazabal Goiri Jose Maria | Administrador Concursal | 16/02/2022 | 28/06/2023 |
Villaverde Zorita Oscar | Apoderado | 25/01/2011 | 28/06/2023 |
Villaverde Zorita Oscar | Apoderado | 24/07/2013 | 28/06/2023 |
Zorita Sandonis Maria De Los Milagros | Administrador Unico | 21/10/2021 | 16/02/2022 |
Villaverde Blanco Angel Fermin | Administrador Unico | 10/10/2018 | 21/10/2021 |
Villaverde Blanco Angel Fermin | Administrador Unico | 19/09/2012 | 10/10/2018 |
Ormazabal Goiri Jose Maria | Administrador Concursal | 16/06/2015 | 31/05/2016 |
Villaverde Blanco Fermin | Administrador Unico | 19/09/2012 |
ACTOS BORME DE BAIKOR 2-K SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 18, S 8, H BI 3738,A , I/ 19 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-48
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Juez / Ponente:BEGOÑA MERINO JUEZ OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:12/01/2022
Número Procedimiento Concursal:279/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1965
Libro:
0
Folio:
18
Hoja:
8-3738
Inscripción:
0
Fecha Inscripción28/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 18, S 8, H BI 3738,A , I/ 19 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BAIKOR 2-K SA
Nif:A48237176
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:ZOGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Parte Dispositiva:
Se acuerda el cese de las limitaciones sobre las facultades de administración y.de disposición de la concursada que estuvieran subsistentes
Fecha de Resolución:30/05/2023
Número Procedimiento Concursal:279/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1965
Libro:
0
Folio:
18
Hoja:
8-3738
Inscripción:
0
Fecha Inscripción28/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 18, S 8, H BI 3738,A , I/ 19 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BAIKOR 2-K SA
Nif:A48237176
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:ZOGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DEL CONCURSO
Fecha de Resolución:30/05/2023
Número Procedimiento Concursal:279/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1965
Libro:
0
Folio:
18
Hoja:
8-3738
Inscripción:
0
Fecha Inscripción28/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 18, S 8, H BI 3738,A , I/ 19 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-48
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 17, S 8, H BI 3738,A , I/ A (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BAIKOR 2-K SA
Nif:A48237176
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ormazabal Goiri Jose Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Juez / Ponente:BEGOÑA MERINO JUEZ OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:12/01/2022
Número Procedimiento Concursal:279/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1965
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-3738
Inscripción:
0
Fecha Inscripción16/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 17, S 8, H BI 3738,A , I/ A (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BAIKOR 2-K SA
Nif:A48237176
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Parte Dispositiva:
Finalizada la fase de convenio. Apertura de la fase de liquidación. Suspendidas.las facultades de administración y disposición del deudor
Fecha de Resolución:12/01/2022
Número Procedimiento Concursal:279/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1965
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-3738
Inscripción:
0
Fecha Inscripción16/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 17, S 8, H BI 3738,A , I/ A (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 17, S 8, H BI 3738,A , I/ A (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 17, S 8, H BI 3738,A , I/ 18 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 17, S 8, H BI 3738,A , I/ 18 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-48