BAHIA EN JACA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Catedral, 10
Código Postal 22700
Municipio Jaca
Provincia Huesca
Razón Social BAHIA EN JACA SL
CIF B22416440
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/10/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BAHIA EN JACA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAHIA EN JACA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual Lamarca Juan | Administrador Solidario | 25/10/2017 | 29/12/2022 |
Pascual Lamarca Juan | Liquidador Solidario | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
Pascual Otzeta Javier | Administrador Solidario | 25/10/2017 | 29/12/2022 |
Pascual Otzeta Javier | Liquidador Solidario | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
ACTOS BORME DE BAHIA EN JACA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 193, S 8, H HU 13146, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 193, S 8, H HU 13146, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-22
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 193, S 8, H HU 13146, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 193, S 8, H HU 13146, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-22
- Comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de productos alimenticios "y bebidas", incluso con degustación. Para la realización de aquellas actividades comprendidas en el objeto social que requieran la obtención de alguna autorización administrativa, titulación específica o inscripción en algú
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 192, S 8, H HU 13146, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-22
Capital Anterior: | 40.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 192, S 8, H HU 13146, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 191, S 8, H HU 13146, I/A 1 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-22
Dirección:PLAZA LA CATEDRAL 10 (JACA)
Comienzo de operaciones:05/10/17
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de productos alimenticios, incluso con degustación. Para la realización de aquellas actividades comprendidas en el objeto social que requieran la obtención de alguna autorización administrativa, titulación específica o inscripción en algún Registro A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 191, S 8, H HU 13146, I/A 1 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-22