BAGUAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social BAGUAL SL
CIF B03797495
Órgano Administración Administrador único
Propietario Montoro Tarazona Miguel
VINCULACIONES DE BAGUAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAGUAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montoro Soriano Monica | Administrador Unico | 15/07/2013 | 30/10/2014 |
Montoro Tarazona Miguel | Socio Unico | 15/09/2014 | 30/10/2014 |
Montoro Soriano Monica | Consejero | 15/07/2013 | |
Montoro Tarazona Miguel | Secretario | 15/07/2013 | |
Montoro Tarazona Miguel | Consejero Delegado | 15/07/2013 | |
Montoro Tarazona Miguel | Consejero | 15/07/2013 | |
Soriano Lleo Maria Dolores | Presidente | 15/07/2013 | |
Soriano Lleo Maria Dolores | Consejero | 15/07/2013 |
ACTOS BORME DE BAGUAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 3738, F 104, S 8, H V 67781, I/A 7 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 3738, F 104, S 8, H V 67781, I/A 7 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 3738, F 104, S 8, H V 67781, I/A 7 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 3738, F 104, S 8, H V 67781, I/A 6 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 3738, F 103, S 8, H V 67781, I/A 5 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 3738, F 103, S 8, H V 67781, I/A 5 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 3738, F 103, S 8, H V 67781, I/A 5 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-233-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-223-46