BADET SOLAR SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 50
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BADET SOLAR SPAIN SL
CIF B67358648
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 15/01/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BADET SOLAR SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BADET SOLAR SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araujo Martinez Marta | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | 12/04/2023 |
Belausteguigoitia Cruz Federico | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | 12/04/2023 |
Cabo Taboada De Zuñiga Cristina | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | 12/04/2023 |
Lopez Francesch Jordi | Administrador Solidario | 19/08/2022 | 12/04/2023 |
Lopez Francesch Jordi | Liquidador | 12/04/2023 | 12/04/2023 |
Sanchez Molinero Maite | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2022 | 12/04/2023 |
Selva Jimenez Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2022 | 12/04/2023 |
Stephen Scott Lawrence Jr | Administrador Solidario | 19/08/2022 | 12/04/2023 |
Lopez Francesch Jordi | Administrador Mancomunado | 07/03/2019 | 14/01/2022 |
Stephen Scott Lawrence Jr | Administrador Mancomunado | 07/03/2019 | 14/01/2022 |
ACTOS BORME DE BADET SOLAR SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48422 , F 171, S 8, H B 531021, I/A 7 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48422 , F 171, S 8, H B 531021, I/A 7 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48422 , F 171, S 8, H B 531021, I/A 7 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48422 , F 171, S 8, H B 531021, I/A 6 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 35, S 8, H B 531021, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 35, S 8, H B 531021, I/A 4 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 34, S 8, H B 531021, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: CEF 3 ENERGIA SPAIN S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 34, S 8, H B 531021, I/A 2 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND III BV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 33, S 8, H B 531021, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 33, S 8, H B 531021, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08