BADAYCO INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Las Trebinas, 5
Código Postal 38296
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social BADAYCO INVERSIONES SL
CIF B38781183
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BADAYCO INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BADAYCO INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Morales Pedro | Administrador Solidario | 19/03/2009 | 11/01/2024 |
Gonzalez Padron Maria Gemma | Administrador Solidario | 19/03/2009 | 11/01/2024 |
Gonzalez Padron Maria Gemma | Liquidador Solidario | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
Pedro Cabrera Morales | Liquidador Solidario | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
Conrado Hipolito Gonzalez Bacallado | Administrador Mancomunado | 19/03/2009 | |
Jorge Vilalta Muñoz | Administrador Mancomunado | 19/03/2009 | |
Jose Antonio Gonzalez Bacallado | Administrador Mancomunado | 19/03/2009 | |
Sicilia De Paz Jose Roberto | Administrador Mancomunado | 19/03/2009 |
ACTOS BORME DE BADAYCO INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 128, S 8, H TF 35553, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 128, S 8, H TF 35553, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 128, S 8, H TF 35553, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 128, S 8, H TF 35553, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-183-38
- C/ LAS TREBINAS 5 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 127, S 8, H TF 35553, I/A 3 (19/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 127, S 8, H TF 35553, I/A 3 (19/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 127, S 8, H TF 35553, I/A 3 (19/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-38