BADA HISPANAPLAST SA
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Razón Social BADA HISPANAPLAST SA
CIF A99078982
Actividad Fabricación de plásticos en formas primarias
Fecha de Constitución 06/10/2005
Teléfono 97 423 97 74
Página Web www.bada.com.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Schettler Andreas
Auditor POSTIGO AUDITORES SLP
ORGANIGRAMA DE BADA HISPANAPLAST SA
VINCULACIONES DE BADA HISPANAPLAST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BADA HISPANAPLAST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bometon Borruel Alberto | Apoderado | 03/11/2021 | |
Lanceta Rapun Jose Ramon | Apoderado | 27/03/2018 | |
Lanceta Rapun Jose Ramon | Consejero Delegado Mancomunado | 27/03/2012 | |
Lanceta Rapun Jose Ramon | Consejero | 27/03/2012 | |
Schettler Andreas | Presidente | 27/03/2012 | |
Schettler Andreas | Consejero Delegado Mancomunado | 27/03/2012 | |
Schettler Andreas | Consejero | 27/03/2012 | |
Viñuales Sanclemente Jose Maria | Secretario | 27/03/2012 | |
Viñuales Sanclemente Jose Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 27/03/2012 | |
Viñuales Sanclemente Jose Maria | Consejero | 27/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BADA HISPANAPLAST SA
Auditor
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 171, S 8, H HU 8611, I/A 13 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 11, S 8, H HU 8611, I/A 12 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-22
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 11, S 8, H HU 8611, I/A 11 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-22
- Por Resolución de fecha 22 de enero de 2020, de la Dirección General de FONDOS EUROPEOS, se han concedido una modificación del plazo de vigencia establecido en el expediente HU/224/E50 de Incentivos Regionales, que finalizará el 14 de diciembre de 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 11, S 8, H HU 8611, I/A 10 I (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 10, S 8, H HU 8611, I/A 10 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-22
- Resolución de Concesión de Incentivos Regionales de fecha 14/12/2017 por Orden Ministerial de fecha 5/12/2017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 10, S 8, H HU 8611, I/A 9 I (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-22
Auditor
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 9, S 8, H HU 8611, I/A 9 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-22
- Resolución de la Modificación del Plazo de la concesión de los incentivos regionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 9, S 8, H HU 8611, I/A 8 I (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-22
- Modificación del artículo 15º de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 9, S 8, H HU 8611, I/A 8 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-22
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 9, S 8, H HU 8611, I/A 8 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-22