BAD SHOTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen de la Victoria, 25
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAD SHOTS SL
CIF B90376575
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 26/04/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BAD SHOTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAD SHOTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Real Francisco | Liquidador Unico | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
Sanchez Real Francisco | Administrador Unico | 31/07/2018 | 16/03/2022 |
Ros Perez Sergio | Administrador Mancomunado | 08/05/2018 | 31/07/2018 |
Sanchez Martinez Mateo | Administrador Mancomunado | 08/05/2018 | 31/07/2018 |
Sanchez Real Francisco | Administrador Mancomunado | 08/05/2018 | 31/07/2018 |
ACTOS BORME DE BAD SHOTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 156, S 8, H SE117613, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 156, S 8, H SE117613, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 156, S 8, H SE117613, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 156, S 8, H SE117613, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 156, S 8, H SE117613, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 156, S 8, H SE117613, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 156, S 8, H SE117613, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 156, S 8, H SE117613, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-41
- El poder de representación de los administradores mancomunados se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 155, S 8, H SE117613, I/A 1 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6543 , F 155, S 8, H SE117613, I/A 1 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-41