BAD GRAPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villalba Hervas, 2
Código Postal 38002
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAD GRAPE SL
CIF B76570969
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Leon Concepcion Pedro
Propietario De Leon Concepcion Pedro
VINCULACIONES DE BAD GRAPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAD GRAPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Leon Concepcion Pedro | Socio Unico | 21/02/2013 | 27/07/2015 |
De Leon Concepcion Pedro | Administrador Unico | 21/02/2013 | 27/07/2015 |
De Leon Concepcion Ana | Administrador Solidario | 15/05/2012 | 21/02/2013 |
De Leon Concepcion Marta | Administrador Solidario | 15/05/2012 | 21/02/2013 |
ACTOS BORME DE BAD GRAPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 203, S 8, H TF 50198, I/A 3 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 203, S 8, H TF 50198, I/A 3 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 203, S 8, H TF 50198, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 203, S 8, H TF 50198, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 203, S 8, H TF 50198, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 203, S 8, H TF 50198, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 200, S 8, H TF 50198, I/A 1 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-38
Dirección:C/ VILLALBA HERVAS 2 7& (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Comienzo de operaciones:14/04/12
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: Intermediación financiera, actividades auxiliares a la intermediación financiera y actividad de gestión de fondos financieros y de inversión en general. Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por esta Sociedad de modo indirecto, total o parcialmente, median
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 200, S 8, H TF 50198, I/A 1 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-38