BACK TO BASICS CORPORATE ADVISORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Lluis Companys, 29
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BACK TO BASICS CORPORATE ADVISORS SL
CIF B66951203
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 16/02/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BACK TO BASICS CORPORATE ADVISORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BACK TO BASICS CORPORATE ADVISORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luis Manuel Rodrigues Goncalves Soares Costa | Administrador Unico | 09/06/2017 | 19/09/2018 |
Luis Manuel Rodrigues Goncalves Soares Costa | Liquidador | 19/09/2018 | 19/09/2018 |
Castillo Cordoba Miguel Angel | Administrador Solidario | 22/02/2017 | 09/06/2017 |
Luis Manuel Rodrigues Goncalves Soares Costa | Administrador Solidario | 22/02/2017 | 09/06/2017 |
ACTOS BORME DE BACK TO BASICS CORPORATE ADVISORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 137, S 8, H B 499071, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 137, S 8, H B 499071, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 137, S 8, H B 499071, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DON LUIS MANUEL RODRIGUES GONCALVES SOARES COSTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 136, S 8, H B 499071, I/A 2 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 136, S 8, H B 499071, I/A 2 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 136, S 8, H B 499071, I/A 2 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 136, S 8, H B 499071, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Dirección:AV LLUIS COMPANYS, NUMERO 29, BAJOS, LOCAL (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:16/02/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y SOPORTE EMPRESARIAL, EN ESPECIAL A CONSEJEROS, EMPRESARIOS Y SUS PRINCIPALES EQUIPOS SIRVIENDOLES DE ASESORES DE CONFIANZA QUE PUEDAN CREAR Y COLABORAR CON ELLOS ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45789 , F 136, S 8, H B 499071, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08