BACESA DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 74
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BACESA DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BACESA DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BACESA DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Basañez Villaluenga Javier | Liquidador | 16/02/2023 | 16/02/2023 |
Basañez Villaluenga Javier | Consejero | 02/07/2013 | 16/02/2023 |
Basañez Villaluenga Javier | Presidente | 23/07/2018 | 16/02/2023 |
Cedo Rigalt Luis | Consejero | 02/07/2013 | 16/02/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 01/08/2017 | 16/02/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/07/2011 | 16/02/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 03/07/2014 | 16/02/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 03/09/2020 | 16/02/2023 |
Paredes Carmona Juan | Vicesecretario No Consejero | 16/02/2023 | |
Perez Moreno Pallares Maria Mercedes | Consejero | 02/07/2013 | 16/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BACESA DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36620 , F 7, S 8, H M 241918, I/A 7 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36620 , F 7, S 8, H M 241918, I/A 7 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36620 , F 7, S 8, H M 241918, I/A 7 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36620 , F 7, S 8, H M 241918, I/A 7 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36620 , F 7, S 8, H M 241918, I/A 7 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36620 , F 7, S 8, H M 241918, I/A 6 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36620 , F 7, S 8, H M 241918, I/A 5 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
- PASEO DE LA HABANA 74 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36620 , F 7, S 8, H M 241918, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 27, S 8, H B 232215, I/A 28 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-08
- GV DE LES CORTS CATALANES Num.655 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39331 , F 27, S 8, H B 232215, I/A 27 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08