BABU PARQUET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Zamenhof, 118
Código Postal 08208
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BABU PARQUET SL
CIF B63833057
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 14/04/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BABU PARQUET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BABU PARQUET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maja Esteve Georgina | Administrador Unico | 31/08/2010 | 30/07/2024 |
Maja Esteve Georgina | Liquidador | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
Martinez Lopez Andres | Apoderado | 31/08/2010 | 30/07/2024 |
Martinez Lopez Andres | Administrador Unico | 31/08/2010 |
ACTOS BORME DE BABU PARQUET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302445, I/A 7 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302445, I/A 7 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302445, I/A 7 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37527 , F 56, S 8, H B 302445, I/A 6 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37527 , F 55, S 8, H B 302445, I/A 5 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37527 , F 55, S 8, H B 302445, I/A 5 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD,PASANDO A SER:"DOÑA GEORGINA MAJA ESTEVE"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37527 , F 55, S 8, H B 302445, I/A 4 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08