B REPUESTOS NAVARRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Polig Industrial Cordovilla, 10
Municipio Galar
Provincia Navarra
Razón Social B REPUESTOS NAVARRA SL
CIF B71211510
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 05/11/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE B REPUESTOS NAVARRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE B REPUESTOS NAVARRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gracia-lores Lorda Juan Miguel | Administrador Unico | 22/12/2014 | 27/11/2019 |
Gracia-lores Lorda Juan Miguel | Liquidador Unico | 27/11/2019 | 27/11/2019 |
Liuti Salinero Olivo | Apoderado | 22/12/2014 | 27/11/2019 |
BYG SA | Socio Unico | 22/12/2014 | 22/06/2015 |
ACTOS BORME DE B REPUESTOS NAVARRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 4 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 4 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 4 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 4 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 4 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 4 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-31
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 47.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 4, S 8, H NA 34623, I/A 2 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 1, S 8, H NA 34623, I/A 1 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31