B-CHEER LIFESTYLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ignacio Ellacuria Beascoechea, 10
Código Postal 35214
Municipio Telde
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social B-CHEER LIFESTYLE SL
CIF B76322114
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 05/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario ENDORFINATE SL
VINCULACIONES DE B-CHEER LIFESTYLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE B-CHEER LIFESTYLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abrante Hierro Javier Josue | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
ENDORFINATE SL | Socio Unico | 18/03/2021 | 03/01/2022 |
ENDORFINATE SL | Administrador Unico | 18/03/2021 | 03/01/2022 |
ENDORFINATE SL | Administrador Solidario | 20/07/2018 | 18/03/2021 |
Martin Santana Ruben Jorge | Administrador Solidario | 20/07/2018 | 18/03/2021 |
ACTOS BORME DE B-CHEER LIFESTYLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 150, S 8, H GC 54386, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 150, S 8, H GC 54386, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 150, S 8, H GC 54386, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 150, S 8, H GC 54386, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-35
- Limpieza general de edificios. Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado. Comercio al por mayor de artículos de publicidad y merchandising. Comercio al por menor de productos textiles. Confección de calzado, pieles y artículos de cuero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 149, S 8, H GC 54386, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
- C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA 10 (TELDE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 149, S 8, H GC 54386, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 149, S 8, H GC 54386, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 149, S 8, H GC 54386, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 149, S 8, H GC 54386, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 149, S 8, H GC 54386, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35