B B Y A AUDITORES SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social B B Y A AUDITORES SA
CIF A79467338
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE B B Y A AUDITORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE B B Y A AUDITORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cusan Garcia Cesar | Administrador Unico | 26/08/2009 | 26/09/2013 |
Cusan Garcia Cesar | Liquidador | 26/09/2013 | 26/09/2013 |
Leon Garcia Gonzalo | Apoderado | 09/08/2011 | 26/09/2013 |
ACTOS BORME DE B B Y A AUDITORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 25, S 8, H M 12935, I/A 11 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 25, S 8, H M 12935, I/A 11 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 25, S 8, H M 12935, I/A 11 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 25, S 8, H M 12935, I/A 11 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 24, S 8, H M 12935, I/A 10 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 135, S 8, H M 12935, I/A 9 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-28