B-AR 2004 ARQUITECTURA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pallars, 99
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social B-AR 2004 ARQUITECTURA SLP
CIF B67396085
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/03/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE B-AR 2004 ARQUITECTURA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE B-AR 2004 ARQUITECTURA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barnadas Molins Antoni | Apoderado Solidario | 11/04/2019 | 21/06/2022 |
Pujol Mata Oriol | Administrador Unico | 01/04/2019 | 21/06/2022 |
Pujol Mata Oriol | Liquidador | 21/06/2022 | 21/06/2022 |
ACTOS BORME DE B-AR 2004 ARQUITECTURA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 36, S 8, H B 532219, I/A 3 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 36, S 8, H B 532219, I/A 3 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 36, S 8, H B 532219, I/A 3 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 35, S 8, H B 532219, I/A 2 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
- SOCIO PROFESIONAL ORIOL PUJOL MATA, SOCIOS NO PROFESIONALES ANTONI BARNADAS MOLINS, ASTRID GABRIELA CALDORA NESTLER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 33, S 8, H B 532219, I/A 1 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 33, S 8, H B 532219, I/A 1 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-08
Dirección:CL PALLARS NUM.99 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:11/03/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD PROPIA DEL EJERCICIO DE LA ARQUITECTURA EN ESPECIAL. EL ESTUDIO, REALIZACION Y SUMINISTRO DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA, DISEÑO GRAFICO, INDUSTRIAL, INTERIORES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46827 , F 33, S 8, H B 532219, I/A 1 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-08