AZUCARERA ENERGIAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 20
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AZUCARERA ENERGIAS SA
CIF A83104737
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AZUCARERA ENERGIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AZUCARERA ENERGIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albendea Solis Pablo | Administrador Solidario | 05/11/2015 | 12/01/2016 |
Barragan Lorda Felipe | Consejero | 24/03/2010 | 12/01/2016 |
Barragan Lorda Felipe Alejandro | Apoderado Mancomunado | 20/02/2013 | 12/01/2016 |
Bautista Valero De Bernabe Nicolas | Apoderado Mancomunado | 24/03/2010 | 12/01/2016 |
De La Morena Cerezo Yolanda | Apoderado Mancomunado | 20/02/2013 | 12/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/03/2010 | 12/01/2016 |
Diez Izquierdo Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 20/02/2013 | 12/01/2016 |
Dominguez Rubira Santiago | Apoderado Mancomunado | 20/02/2013 | 12/01/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 24/03/2010 | 12/01/2016 |
Fuertes Barros Alfonso | Apoderado Mancomunado | 20/02/2013 | 12/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AZUCARERA ENERGIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 209, S 8, H M 295488, I/A 28 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 209, S 8, H M 295488, I/A 28 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 209, S 8, H M 295488, I/A 28 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 209, S 8, H M 295488, I/A 28 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 209, S 8, H M 295488, I/A 28 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 207, S 8, H M 295488, I/A 27 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación íntegra de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 207, S 8, H M 295488, I/A 27 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 207, S 8, H M 295488, I/A 27 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 207, S 8, H M 295488, I/A 27 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17240 , F 207, S 8, H M 295488, I/A 26 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28