AZTECA SERGRUP SL - EXTINGUIDA
Municipio L'Alcora
Provincia Castellón/Castello
Razón Social AZTECA SERGRUP SL
CIF B12543955
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Página Web www.azteca.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HORKIOS GESTION SA
Propietario HORKIOS GESTION SA
VINCULACIONES DE AZTECA SERGRUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AZTECA SERGRUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Centelles Castell Lledo | Apoderado | 15/03/2011 | 03/09/2015 |
HORKIOS GESTION SA | Socio Unico | 08/06/2015 | 03/09/2015 |
HORKIOS GESTION SA | Administrador Unico | 22/01/2010 | 03/09/2015 |
Bolos Marquez Javier | Apoderado | 02/04/2012 | |
Bolos Marquez Javier | Apoderado | 15/03/2011 | 02/04/2012 |
Bolos Marquez Javier | Apoderado | 13/09/2010 | 02/04/2012 |
Ruiz Ortiz Antonio | Apoderado Solidario | 02/02/2011 | |
Nomdedeu Gil Juan Luis | Apoderado Solidario | 07/09/2010 | |
Gozalbo Pallares Antonio | Presidente | 22/01/2010 | |
Gozalbo Pallares Antonio | Consejero | 22/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AZTECA SERGRUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047, L 611, F 20, S 8, H CS 17057, I/A 16 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047, L 611, F 20, S 8, H CS 17057, I/A 16 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047, L 611, F 20, S 8, H CS 17057, I/A 15 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047, L 611, F 20, S 8, H CS 17057, I/A 14 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047, L 611, F 20, S 8, H CS 17057, I/A 13 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047, L 611, F 19, S 8, H CS 17057, I/A 12 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047, L 611, F 19, S 8, H CS 17057, I/A 11 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047, L 611, F 19, S 8, H CS 17057, I/A 10 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-12