AZOCHE SL - EXTINGUIDA
Provincia Badajoz
Razón Social AZOCHE SL
CIF B06124382
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AZOCHE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AZOCHE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Ballesteros Castaños | Liquidador Mancomunado | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Ballesteros Castaños Antonio | Administrador Mancomunado | 21/10/2016 | 14/12/2020 |
Ballesteros Castaños Maria Soledad | Administrador Mancomunado | 21/10/2016 | 14/12/2020 |
Maria Soledad Ballesteros Castaños | Administrador Mancomunado | 14/12/2020 | |
Maria Soledad Ballesteros Castaños | Liquidador Mancomunado | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Olea Ballesteros Santiago | Administrador Mancomunado | 21/10/2016 | 14/12/2020 |
AUDIT AGROALIMENTARIAS SL | Auditor | 24/05/2017 | 10/12/2020 |
Jose Agustin Vilaplana Arias | Auditor | 23/05/2019 | 10/12/2020 |
Ballesteros Castaños Antonio | Consejero Delegado Solidario | 21/10/2016 | |
Ballesteros Castaños Antonio | Presidente | 21/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AZOCHE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 9, S 8, H BA 218, I/A 8 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 9, S 8, H BA 218, I/A 8 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-06
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 9, S 8, H BA 218, I/A 8 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-06
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 9, S 8, H BA 218, I/A 8 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 9, S 8, H BA 218, I/A 7 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-06
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 9, S 8, H BA 218, I/A 6 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-06
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 9, S 8, H BA 218, I/A 5 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-06
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 8, S 8, H BA 218, I/A 4 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-06
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 8, S 8, H BA 218, I/A 4 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-06
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5 , F 8, S 8, H BA 218, I/A 4 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-06