AZARGROUP ASEGURADOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Explanada de España, 11
Código Postal 03002
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social AZARGROUP ASEGURADOR SL
CIF B54294301
Fecha de Constitución 16/11/2007
Nombres Anteriores
- GESTION AGRICOLA GARCIA PERALTA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AZARGROUP ASEGURADOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AZARGROUP ASEGURADOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lanzarote Garcia Juan Carlos | Apoderado | 23/03/2016 | 12/11/2021 |
Lanzarote Garcia Juan Carlos | Apoderado | 12/11/2021 | |
PROMOCIONES AZARBE SL | Liquidador | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
PROMOCIONES AZARBE SL | Administrador Unico | 22/03/2016 | 12/11/2021 |
Lanzarote Garcia Juan Carlos | Administrador Unico | 22/01/2013 | 22/03/2016 |
Garcia Torres Vicente | Administrador Unico | 22/01/2013 |
ACTOS BORME DE AZARGROUP ASEGURADOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 148, S 8, H A 109769, I/A 11 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 148, S 8, H A 109769, I/A 11 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 148, S 8, H A 109769, I/A 11 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 148, S 8, H A 109769, I/A 11 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 148, S 8, H A 109769, I/A 11 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 196, S 8, H A 109769, I/A 10 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 196, S 8, H A 109769, I/A 9 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 196, S 8, H A 109769, I/A 9 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-03
- PASEO EXPLANADA DE ESPAÑA 11 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 195, S 8, H A 109769, I/A 8 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-03
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 8º. Retribución cargo de administrador.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 195, S 8, H A 109769, I/A 7 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-03