AZAFRANES JUAN VERA MARTINEZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social AZAFRANES JUAN VERA MARTINEZ SL
CIF B02245785
Actividad Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
VINCULACIONES DE AZAFRANES JUAN VERA MARTINEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AZAFRANES JUAN VERA MARTINEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Rubio Teresa | Apoderado Solidario | 28/01/2009 | 02/01/2013 |
Vera Gomez Ildefonso | Apoderado Solidario | 28/01/2009 | 02/01/2013 |
Vera Gomez Juan Luis | Apoderado Solidario | 28/01/2009 | 02/01/2013 |
Vera Martinez Juan | Liquidador | 02/01/2013 | 02/01/2013 |
Vera Martinez Juan | Administrador Unico | 02/01/2013 |
ACTOS BORME DE AZAFRANES JUAN VERA MARTINEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542, L 306, F 102, S 8, H AB 7227, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542, L 306, F 102, S 8, H AB 7227, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542, L 306, F 102, S 8, H AB 7227, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542, L 306, F 102, S 8, H AB 7227, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-02
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-166-02
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542, L 306, F 102, S 8, H AB 7227, I/A 2 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-02