AYO STOCK MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Amigo, 35
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AYO STOCK MANAGEMENT SL
CIF B10958643
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/07/2022
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AYO STOCK MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AYO STOCK MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batlle Garcia Alejandra | Administrador Unico | 24/08/2022 | 05/07/2023 |
Batlle Garcia Alejandra | Liquidador | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
De Castro Casañas Alvaro Julian | Apoderado Solidario | 06/10/2022 | 05/07/2023 |
ACTOS BORME DE AYO STOCK MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48433 , F 82, S 8, H B 583702, I/A 3 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48433 , F 82, S 8, H B 583702, I/A 3 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48433 , F 82, S 8, H B 583702, I/A 3 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48433 , F 80, S 8, H B 583702, I/A 2 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO ABG COMPANY VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48433 , F 78, S 8, H B 583702, I/A 1 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48433 , F 78, S 8, H B 583702, I/A 1 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Dirección:CL AMIGO 35 LOCAL (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:21/07/22
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR, COMPRAVENTA, EXPORTACION, IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS. GESTION DE STOCK COMO TRANSPORTISTA, ALMACENISTA O CONSERVACIONISTA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48433 , F 78, S 8, H B 583702, I/A 1 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08