AYFER LANAK SL - EXTINGUIDA
Dirección social CARRA BASURTO KASTREXANA 5 2º IZQ.
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social AYFER LANAK SL
CIF B95805719
Capital Social 46040.0 Euros
Fecha de Constitución 05/05/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AYFER LANAK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AYFER LANAK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conejo Monasterio Eduardo | Apoderado | 09/03/2020 | 28/02/2024 |
Fernandez Lazaro Juan Maria | Liquidador | 28/02/2024 | 28/02/2024 |
Fernandez Lazaro Juan Maria | Administrador Mancomunado | 02/12/2019 | 28/02/2024 |
Fernandez Martinez Amaia | Liquidador | 28/02/2024 | 28/02/2024 |
Fernandez Martinez Amaia | Apoderado | 09/08/2018 | 28/02/2024 |
Fernandez Martinez Amaia | Apoderado | 02/03/2022 | 28/02/2024 |
Fernandez Martinez Amaia | Administrador Mancomunado | 02/03/2022 | 28/02/2024 |
Conejo Monasterio Eduardo | Administrador Mancomunado | 09/03/2020 | 02/03/2022 |
Fernandez Martinez Amaia | Administrador Mancomunado | 02/12/2019 | 09/03/2020 |
Ayarza Sandoval Juan Pablo | Administrador Mancomunado | 06/05/2015 | 02/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AYFER LANAK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 187, S 8, H BI 66175, I/A 12 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 187, S 8, H BI 66175, I/A 12 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 187, S 8, H BI 66175, I/A 12 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 187, S 8, H BI 66175, I/A 12 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 104, S 8, H BI 66175, I/A 10 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 104, S 8, H BI 66175, I/A 9 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 104, S 8, H BI 66175, I/A 9 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 104, S 8, H BI 66175, I/A 8 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 104, S 8, H BI 66175, I/A 8 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 103, S 8, H BI 66175, I/A 7 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-48