AYESTA DABAN ARQUITECTURA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Camp, 61
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AYESTA DABAN ARQUITECTURA SLP
CIF B65143612
Capital Social 3015.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 25/06/2009
Nombres Anteriores
- AYESTA VIVES DABAN ARQUITECTES SLP
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AYESTA DABAN ARQUITECTURA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AYESTA DABAN ARQUITECTURA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayesta Borras Pedro | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 21/03/2022 |
Ayesta Borras Pedro | Administrador Solidario | 21/07/2014 | 21/03/2022 |
Ayesta Borras Pedro | Liquidador | 21/03/2022 | 21/03/2022 |
Daban Guajardo Judith | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 21/03/2022 |
Daban Guajardo Judith | Administrador Solidario | 21/07/2014 | 21/03/2022 |
Daban Guajardo Judith | Liquidador | 21/03/2022 | 21/03/2022 |
Vives Arnella Laia | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 21/07/2014 |
ACTOS BORME DE AYESTA DABAN ARQUITECTURA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41357 , F 145, S 8, H B 391453, I/A 6 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41357 , F 145, S 8, H B 391453, I/A 6 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41357 , F 145, S 8, H B 391453, I/A 6 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-08
Empresa: AYESTA VIVES DABAN ARQUITECTES SLP
- AYESTA DABAN ARQUITECTURA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41357 , F 145, S 8, H B 391453, I/A 5 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
Empresa: AYESTA VIVES DABAN ARQUITECTES SLP
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIA PROFESIONAL DE LAIA VIVES ARNELLA. CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41357 , F 145, S 8, H B 391453, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: AYESTA VIVES DABAN ARQUITECTES SLP
- CL CAMP Num.61 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41357 , F 144, S 8, H B 391453, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: AYESTA VIVES DABAN ARQUITECTES SLP
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41357 , F 144, S 8, H B 391453, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: AYESTA VIVES DABAN ARQUITECTES SLP
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41357 , F 144, S 8, H B 391453, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: AYESTA VIVES DABAN ARQUITECTES SLP
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Empresa: AYESTA VIVES DABAN ARQUITECTES SLP
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08