AXIL-3 INGENIEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL PRUNISA - NAVE INDUSTRIAL C7-8
Municipio El Rosario
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social AXIL-3 INGENIEROS SL
CIF B38801882
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jauregui Picabea Aitor
Propietario SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL
VINCULACIONES DE AXIL-3 INGENIEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AXIL-3 INGENIEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilarte Dominguez David | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2012 | 03/09/2013 |
Arnaz Duque Israel | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2012 | 03/09/2013 |
Del Riego Sayalero Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2012 | 03/09/2013 |
Jauregui Picabea Aitor | Administrador Unico | 23/01/2012 | 03/09/2013 |
Muñoz Muñoz Elena Cristina | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2012 | 03/09/2013 |
Sanchis Bonilla Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2012 | 03/09/2013 |
SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL | Socio Unico | 16/01/2013 | 03/09/2013 |
SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL | Socio Unico | 23/01/2012 | 16/01/2013 |
Cabrera Molina Martin | Administrador Unico | 23/01/2012 |
ACTOS BORME DE AXIL-3 INGENIEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 15, S 8, H TF 35476, I/ACIERR (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 15, S 8, H TF 35476, I/ACIERR (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-38
- El socio unico ha cambiado de denominacion, de "TRATAMIENTODE ACEITES Y MARPOLES SLU" ahora se denomina "SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SLU", en virtud de escritura 4114/2011del Notario Don CArlos del Moral Carro, de 21 de diciembre de 2011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 15, S 8, H TF 35476, I/A 8 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 15, S 8, H TF 35476, I/A 8 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 15, S 8, H TF 35476, I/A 7 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-27-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 12, S 8, H TF 35476, I/A 6 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 12, S 8, H TF 35476, I/A 5 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 12, S 8, H TF 35476, I/A 5 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 12, S 8, H TF 35476, I/A 5 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-38