AXASTSE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Alava, 6
Código Postal 01005
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social AXASTSE SL
CIF B01363126
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/11/2003
Propietario CENTAURO CAPITAL INDUSTRIAL SL
VINCULACIONES DE AXASTSE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AXASTSE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTAURO CAPITAL INDUSTRIAL SL | Socio Unico | 01/08/2011 | 19/01/2012 |
Grajales Jimenez Joseba Mikel | Apoderado | 19/01/2012 | |
Grajales Saenz Amaia | Apoderado | 26/03/2009 | 19/01/2012 |
Ranedo Fernandez Enrique | Apoderado | 19/01/2012 |
ACTOS BORME DE AXASTSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 162, S 8, H VI 9849, I/A 8 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-01
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 162, S 8, H VI 9849, I/A 8 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 162, S 8, H VI 9849, I/A 8 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-01
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 162, S 8, H VI 9849, I/A 7 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-111-01
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-107-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 160, S 8, H VI 9849, I/A 6 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-01
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-20-01