AXALASER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AXALASER SL
CIF B93236073
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 29/01/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE AXALASER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AXALASER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio único | 18/10/2018 | |
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 10/05/2018 | 18/10/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 10/05/2018 | 18/10/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 10/05/2018 | 18/10/2018 |
Delange Van Der Kroft Marina Victoria | Apoderado | 25/02/2013 | 10/05/2018 |
Torres Miro Manuel | Administrador Unico | 02/02/2013 | 10/05/2018 |
ACTOS BORME DE AXALASER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37909 , F 124, S 8, H M 675097, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37909 , F 124, S 8, H M 675097, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37909 , F 124, S 8, H M 675097, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- C/ CONDE DE VILCHES 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37909 , F 124, S 8, H M 675097, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097, L 4004, F 80, S 8, H MA116708, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-29
- La intermediación en la prestación de servicios sanitarios odontológicos y de medicina estética. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. En relación a aquellas actividades que teng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097, L 4004, F 80, S 8, H MA116708, I/A 3 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097, L 4004, F 80, S 8, H MA116708, I/A 3 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097, L 4004, F 80, S 8, H MA116708, I/A 3 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097, L 4004, F 80, S 8, H MA116708, I/A 3 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097, L 4004, F 80, S 8, H MA116708, I/A 3 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-29