AXA INVESTMENT MANAGERS IBERICA A.V. SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 93
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AXA INVESTMENT MANAGERS IBERICA A.V. SA
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 21/08/2019
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AXA INVESTMENT MANAGERS GS LIMITED
VINCULACIONES DE AXA INVESTMENT MANAGERS IBERICA A.V. SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AXA INVESTMENT MANAGERS IBERICA A.V. SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avenel Christophe | Apoderado | 17/02/2020 | 28/04/2021 |
Baniandres Avendaño Isidro | Apoderado | 17/02/2020 | 28/04/2021 |
Barros De Lis Tubbe Beatriz | Apoderado Solidario | 05/12/2019 | 28/04/2021 |
Barros De Lis Tubbe Beatriz Irene | Consejero | 09/09/2019 | 28/04/2021 |
Barros De Lis Tubbe Beatriz Irene | Apoderado | 05/12/2019 | 28/04/2021 |
Bayona Salvadores Gerardo | Apoderado Solidario | 12/12/2019 | 28/04/2021 |
D'orgeval Philippe Le Barrois | Consejero | 09/09/2019 | 28/04/2021 |
D'orgeval Philippe Le Barrois | Apoderado Solidario | 05/12/2019 | 28/04/2021 |
D'orgeval Philippe Le Barrois | Presidente | 05/12/2019 | 28/04/2021 |
De La Rica Aspiunza Gabriel | Apoderado | 17/02/2020 | 28/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AXA INVESTMENT MANAGERS IBERICA A.V. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 155, S 8, H M 699044, I/A 7 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 155, S 8, H M 699044, I/A 6 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 155, S 8, H M 699044, I/A 6 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 154, S 8, H M 699044, I/A 5 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 153, S 8, H M 699044, I/A 4 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 153, S 8, H M 699044, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 151, S 8, H M 699044, I/A 2 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 148, S 8, H M 699044, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 148, S 8, H M 699044, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 93 - PTA 6ª (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/08/19
Objeto social:la prestación de los servicios de inversión y servicios auxiliares previstos en el artículo 140 y artículo 141 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores
Capital Suscrito:60.000,00 Euros
Desembolsado:60.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39368 , F 148, S 8, H M 699044, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28