AWINGS VENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Psaje de las Miguelas, 10
Código Postal 22004
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social AWINGS VENTURES SL
CIF B22406896
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de calzado
Fecha de Constitución 16/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AWINGS VENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AWINGS VENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dueso Loncan Jorge | Apoderado | 30/11/2017 | 22/12/2020 |
Rodriguez Casaus Alberto | Apoderado | 31/05/2016 | 22/12/2020 |
Rodriguez Casaus Alfredo | Administrador Unico | 28/06/2017 | 22/12/2020 |
Rodriguez Casaus Alfredo | Liquidador | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Villellas Moreno Adrian | Administrador Unico | 31/05/2016 | 28/06/2017 |
ACTOS BORME DE AWINGS VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 20, S 8, H HU 12584, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 20, S 8, H HU 12584, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 20, S 8, H HU 12584, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 20, S 8, H HU 12584, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 20, S 8, H HU 12584, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 20, S 8, H HU 12584, I/A 4 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 20, S 8, H HU 12584, I/A 3 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 20, S 8, H HU 12584, I/A 3 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 19, S 8, H HU 12584, I/A 2 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 16, S 8, H HU 12584, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-22