AVIVA CONSULTORIA JURIDICO-ECONOMICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Silvela, 106
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVIVA CONSULTORIA JURIDICO-ECONOMICA SA
CIF A83203174
Actividad Actividades jurídicas
Nombres Anteriores
- AVIVA VALORES AGENCIA DE VALORES SA
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE AVIVA CONSULTORIA JURIDICO-ECONOMICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVIVA CONSULTORIA JURIDICO-ECONOMICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Rubio David | Presidente | 19/12/2009 | |
Angulo Rubio David | Consejero | 19/12/2009 | |
Bujanda Castillo Alfonso | Secretario No Consejero | 19/12/2009 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 16/12/2009 | 19/12/2009 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/12/2009 | 19/12/2009 |
Franco Suanzes Carlos | Liquidador | 19/12/2009 | 19/12/2009 |
Franco Suanzes Carlos | Consejero | 17/07/2009 | 19/12/2009 |
Moreno Amaya Amador | Consejero | 17/07/2009 | 19/12/2009 |
Alarcon Fernandez Rafael | Apoderado | 26/10/2009 | |
ATLANTIA CONSULTORA & GESTORA DE PATRIMONIOS SL | Apoderado | 26/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVIVA CONSULTORIA JURIDICO-ECONOMICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 218, S 8, H M 295384, I/A 65 (19/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 218, S 8, H M 295384, I/A 65 (19/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 218, S 8, H M 295384, I/A 65 (19/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 218, S 8, H M 295384, I/A 65 (19/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 218, S 8, H M 295384, I/A 64 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
- NOTIFICACION DE BAJA DE SOCIEDAD DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 217, S 8, H M 295384, I/A 62M (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 217, S 8, H M 295384, I/A 63 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: AVIVA VALORES AGENCIA DE VALORES SA
- elaboracion de informes o estudios en el ambito juridico y/o economico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 217, S 8, H M 295384, I/A 62 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-28
Empresa: AVIVA VALORES AGENCIA DE VALORES SA
- AVIVA CONSULTORIA JURIDICO-ECONOMICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20951 , F 217, S 8, H M 295384, I/A 62 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-28
Empresa: AVIVA VALORES AGENCIA DE VALORES SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-187-28