AVIOLAND AERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Sant Jordi, 17
Código Postal 43201
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVIOLAND AERO SL
CIF B55630735
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 22/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Auditor Ojeda Arnal Luis
VINCULACIONES DE AVIOLAND AERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVIOLAND AERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Navarro Alfonso | Administrador Unico | 18/06/2014 | 20/09/2021 |
Ojeda Arnal Luis | Auditor | 24/08/2020 | 20/09/2021 |
ACTOS BORME DE AVIOLAND AERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 3, S 8, H T 46995, I/A 3 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-43
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AVIOLAND AERO SL
Nif:B55630735
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Parte Dispositiva:
CONCLUSION CONCURSO VOLUNTARIO.-
Fecha de Resolución:10/05/2021
Número Procedimiento Concursal:535/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2822
Libro:
0
Folio:
3
Hoja:
8-46995
Inscripción:
3
Fecha Inscripción20/09/2021
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 3, S 8, H T 46995, I/A 3 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-43
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AVIOLAND AERO SL
Nif:B55630735
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Parte Dispositiva:
SE DECLARA CONCURSO VOLUNTARIO.-
Fecha de Resolución:10/05/2021
Número Procedimiento Concursal:535/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2822
Libro:
0
Folio:
3
Hoja:
8-46995
Inscripción:
3
Fecha Inscripción20/09/2021
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 3, S 8, H T 46995, I/A 3 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 3, S 8, H T 46995, I/A 3 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-43
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 3, S 8, H T 46995, I/A 2 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 1, S 8, H T 46995, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-43
Dirección:AVDA SANT JORDI, 17, 508 (REUS)
Comienzo de operaciones:22/05/14
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:El comercio y la construccion, reapracion, conservacion y mantenimiento de todo tipo de aviones, helicópteros, aeroplanos y elementos relacionados con la aeronáutica.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 1, S 8, H T 46995, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-43