AVICULTORES SEVILLANOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Isla Menor, Km. 1
Municipio Dos Hermanas
Provincia Sevilla
Razón Social AVICULTORES SEVILLANOS SA
CIF A41374265
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AVICULTORES SEVILLANOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVICULTORES SEVILLANOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGENTA CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 06/08/2014 | 09/03/2022 |
Artacho Sanchez Javier Modesto | Apoderado Mancomunado | 09/03/2022 | |
Artacho Sanchez Javier Modesto | Apoderado | 09/03/2022 | |
Diaz Del Olmo Carlos | Apoderado Mancomunado | 09/03/2022 | |
Serrano Ortega Juan Francisco | Apoderado Mancomunado | 09/03/2022 | |
AGROPECUARIA Y AVICOLA SA | Consejero | 06/02/2014 | 22/10/2014 |
Artacho Caballero Francisco De Paula | Presidente | 06/02/2014 | 22/10/2014 |
Artacho Caballero Francisco De Paula | Consejero Delegado Mancomunado | 06/02/2014 | 22/10/2014 |
Artacho Caballero Francisco De Paula | Consejero | 06/02/2014 | 22/10/2014 |
Serrano Garcia Juan | Secretario | 06/02/2014 | 22/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVICULTORES SEVILLANOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 128, S 8, H SE 15920, I/A 17 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AVICULTORES SEVILLANOS SA
Nif:A41374265
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:ARGENTA CONCURSAL SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MARQUEZ RUBIO PEDRO
Fecha de Resolución:02/04/2014
Número Procedimiento Concursal:617/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3587
Libro:
0
Folio:
128
Hoja:
8-15920
Inscripción:
17
Fecha Inscripción09/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 128, S 8, H SE 15920, I/A 17 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AVICULTORES SEVILLANOS SA
Nif:A41374265
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Parte Dispositiva:
CESE DE LA LIMITACION DE FACULTADES,
Fecha de Resolución:18/02/2022
Número Procedimiento Concursal:617/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3587
Libro:
0
Folio:
128
Hoja:
8-15920
Inscripción:
17
Fecha Inscripción09/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 128, S 8, H SE 15920, I/A 17 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AVICULTORES SEVILLANOS SA
Nif:A41374265
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Parte Dispositiva:
LA CONCLUSION DEL CONCURSO, CESE DE LA LIMITACION DE FACULTADES, CESE DE LA ADMINISTRACION CONCURSAL, EXTINCION Y CANCELACION de ASIENTOS
Fecha de Resolución:18/02/2022
Número Procedimiento Concursal:617/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3587
Libro:
0
Folio:
128
Hoja:
8-15920
Inscripción:
17
Fecha Inscripción09/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 128, S 8, H SE 15920, I/A 17 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 128, S 8, H SE 15920, I/A 17 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 128, S 8, H SE 15920, I/A 16 B (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AVICULTORES SEVILLANOS SA
Nif:A41374265
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MARQUEZ RUBIO PEDRO
Parte Dispositiva:
APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y APERTURA DE LA SECCION DE CALIFICACION
Fecha de Resolución:28/01/2016
Número Procedimiento Concursal:617/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3587
Libro:
0
Folio:
128
Hoja:
8-15920
Inscripción:
16
Fecha Inscripción29/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 128, S 8, H SE 15920, I/A 16 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-41
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 127, S 8, H SE 15920, I/A 15 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AVICULTORES SEVILLANOS SA
Nif:A41374265
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, SUSPENSION DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION, DISOLUCION Y CESE DE ADMINISTRADOR
Fecha de Resolución:31/07/2014
Número Procedimiento Concursal:617/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3587
Libro:
0
Folio:
127
Hoja:
8-15920
Inscripción:
15
Fecha Inscripción22/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 127, S 8, H SE 15920, I/A 15 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 127, S 8, H SE 15920, I/A 15 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41