AVICOLA BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Treball, 2
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social AVICOLA BARCELONA SL
CIF B65403990
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Fecha de Constitución 07/09/2010
Nombres Anteriores
- INVERSIONES AVICOLAS INTERNACIONALES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez Serrano Carlos
VINCULACIONES DE AVICOLA BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVICOLA BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chia Forradellas Carmina | Apoderado Solidario | 07/09/2018 | 16/08/2022 |
Pedros Riasol Josep | Apoderado Solidario | 08/03/2016 | 16/08/2022 |
Pedros Riasol Josep | Consejero | 27/04/2015 | 16/08/2022 |
Rebes Gonzalez Nandin Buenaventura | Secretario No Consejero | 27/04/2015 | 16/08/2022 |
Sanchez Serrano Carlos | Presidente | 24/10/2018 | 16/08/2022 |
Sanchez Serrano Carlos | Apoderado Solidario | 02/06/2021 | 16/08/2022 |
Sanchez Serrano Carlos | Apoderado Solidario | 18/06/2015 | 16/08/2022 |
Sanchez Serrano Carlos | Consejero Delegado | 08/03/2016 | 16/08/2022 |
Sanchez Serrano Carlos | Consejero | 08/03/2016 | 16/08/2022 |
Sole Rocaspana Josep | Consejero | 27/04/2015 | 16/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVICOLA BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 16, S 8, H B 402408, I/A 12 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 15, S 8, H B 402408, I/A 11 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 15, S 8, H B 402408, I/A 10 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 15, S 8, H B 402408, I/A 10 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 14, S 8, H B 402408, I/A 9 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-08
- Otras modificaciones estatutarias: ADICION A LOS ESTATUTOS SOCIALES DEL ARTICULO 24 BIS.- RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 14, S 8, H B 402408, I/A 8 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 12, S 8, H B 402408, I/A 7 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44873 , F 12, S 8, H B 402408, I/A 7 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42163 , F 78, S 8, H B 402408, I/A 6 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42163 , F 78, S 8, H B 402408, I/A 5 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08