AVENTICS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Barro Samano, S/N
Código Postal 39709
Municipio Castro-Urdiales
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVENTICS SPAIN SL
CIF B66597543
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 17/09/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Michele Burla
VINCULACIONES DE AVENTICS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVENTICS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claire L'angevin | Apoderado Solidario | 30/10/2015 | 07/11/2019 |
Michele Burla | Administrador Unico | 30/10/2015 | 07/11/2019 |
Mirko Pannwitz | Administrador Unico | 17/09/2015 | 30/10/2015 |
ACTOS BORME DE AVENTICS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 142, S 8, H S 33455, I/A 3 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 142, S 8, H S 33455, I/A 3 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-39
- CTRA DE SAMANO S/N. (CASTRO-URDIALES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 142, S 8, H S 33455, I/A 2 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-39
- Otras modificaciones estatutarias: ART.24 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE OCTUBRE Y FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 91, S 8, H B 473471, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 22.- REMUNERACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 90, S 8, H B 473471, I/A 5 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 197.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 90, S 8, H B 473471, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 89, S 8, H B 473471, I/A 3 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 89, S 8, H B 473471, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 89, S 8, H B 473471, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO AVENTICS HOLDING,SARL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 87, S 8, H B 473471, I/A 1 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-08