AVENIS GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Esquerdo, 105
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVENIS GESTION SL
CIF B63809669
Capital Social 185999.97 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/04/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martin Lopez Manuel
VINCULACIONES DE AVENIS GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVENIS GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Lopez Manuel | Apoderado | 17/09/2014 | 29/10/2021 |
Martin Lopez Manuel | Presidente | 01/02/2010 | 29/10/2021 |
Martin Lopez Manuel | Consejero | 01/02/2010 | 29/10/2021 |
Martin Lopez Manuel | Consejero Delegado | 24/01/2017 | 29/10/2021 |
Martin Prades Manuel | Consejero | 01/07/2014 | 29/10/2021 |
Martin Prades Manuel | Apoderado | 23/06/2017 | 29/10/2021 |
Prades Diaz Maria Teresa | Secretario | 01/02/2010 | 29/10/2021 |
Prades Diaz Maria Teresa | Consejero | 01/02/2010 | 29/10/2021 |
Prades Diaz Maria Teresa | Apoderado | 18/11/2020 | 29/10/2021 |
Martin Prades Manuel | Consejero Delegado | 17/07/2014 | 24/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVENIS GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 87, S 8, H M 587038, I/A 10 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 87, S 8, H M 587038, I/A 10 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 86, S 8, H M 587038, I/A 9 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 86, S 8, H M 587038, I/A 8 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Capital Anterior: | 486.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 300.000,03 | Euros |
Capital Actual: | 185.999,97 | Euros |
Porcentaje: | 61,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 85, S 8, H M 587038, I/A 7 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
- C/ DOCTOR ESQUERDO 105 - DESPACHO 21 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 85, S 8, H M 587038, I/A 6 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 85, S 8, H M 587038, I/A 6 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 85, S 8, H M 587038, I/A 6 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 85, S 8, H M 587038, I/A 5 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 286.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 486.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 143,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32615 , F 84, S 8, H M 587038, I/A 4 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28