AVANZALIBROS SL - EN DISOLUCION
Dirección social AVDA CASTILLA LA MANCHA 2 - NAVE 3-4 DEL POLIGONO
Código Postal 19171
Municipio Cabanillas del Campo
Provincia Guadalajara
Razón Social AVANZALIBROS SL
CIF B85266237
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 16/11/2007
Teléfono 94 933 75 33
VINCULACIONES DE AVANZALIBROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVANZALIBROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Gonzalez Joaquin Ramon | Apoderado | 29/04/2011 | 11/02/2016 |
Hernandez Iglesias Bernardo Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2013 | 11/02/2016 |
LOGISTA LIBROS SL | Administrador Unico | 11/02/2016 | |
LOGISTA LIBROS SL | Liquidador Unico | 11/02/2016 | 11/02/2016 |
Oropesa Perez Daniel | Representante | 30/06/2010 | 11/02/2016 |
Rodriguez Maeso Jorge Emilio | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2014 | 11/02/2016 |
Ortega Gomez Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2014 | |
Cuellas De Frutos Ramon | Apoderado | 29/04/2011 | 27/08/2013 |
Martin Alvarez Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2011 | 03/12/2012 |
Santos Vergara Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVANZALIBROS SL
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 53, S 8, H GU 7853, I/A 13 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 53, S 8, H GU 7853, I/A 13 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 53, S 8, H GU 7853, I/A 13 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 53, S 8, H GU 7853, I/A 13 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 53, S 8, H GU 7853, I/A 13 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 53, S 8, H GU 7853, I/A 13 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 52, S 8, H GU 7853, I/A 12 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 52, S 8, H GU 7853, I/A 11 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 51, S 8, H GU 7853, I/A 10 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-19
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 51, S 8, H GU 7853, I/A 9 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-19