AVANXIA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Clara Campoamor, 3
Código Postal 41900
Municipio Camas
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVANXIA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL
CIF B90180472
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AVANXIA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVANXIA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sabin Montero Jose Luis | Liquidador Unico | 05/05/2022 | 05/05/2022 |
Sabin Montero Jose Luis | Administrador Unico | 09/02/2017 | 05/05/2022 |
Chamorro Martin Ruben Maria | Administrador Solidario | 22/01/2015 | 09/02/2017 |
Sabin Montero Jose Luis | Administrador Solidario | 22/01/2015 | 09/02/2017 |
ACTOS BORME DE AVANXIA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 111, S 8, H SE103910, I/A 5 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 111, S 8, H SE103910, I/A 5 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 111, S 8, H SE103910, I/A 5 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 111, S 8, H SE103910, I/A 5 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 111, S 8, H SE103910, I/A 5 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 109, S 8, H SE103910, I/A 3 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-41
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 109, S 8, H SE103910, I/A 3 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-41
- AVDA CLARA CAMPOAMOR 3 3º A - C.P. 41900 (CAMAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 109, S 8, H SE103910, I/A 2 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 109, S 8, H SE103910, I/A 2 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 109, S 8, H SE103910, I/A 2 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41