AVANTTIS EXECUTIVE DEVELOPER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Falçot, 2
Código Postal 17257
Municipio Torroella de Montgrí
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVANTTIS EXECUTIVE DEVELOPER SL
CIF B55026819
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 19/12/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AVANTTIS EXECUTIVE DEVELOPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVANTTIS EXECUTIVE DEVELOPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fausto Marti Camps | Liquidador | 10/01/2013 | 10/01/2013 |
Marc Piferrer Corredor | Administrador Mancomunado | 31/01/2009 | 10/01/2013 |
REBINOB GESTION SL | Administrador Mancomunado | 31/01/2009 | 10/01/2013 |
ACTOS BORME DE AVANTTIS EXECUTIVE DEVELOPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 121, S 8, H GI 48163, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 121, S 8, H GI 48163, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 121, S 8, H GI 48163, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 121, S 8, H GI 48163, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-169-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-23-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 120, S 8, H GI 48163, I/A 1 (31/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-17
Dirección:C/ FALCOT 2 1 B (TORROELLA DE MONTGRI)
Comienzo de operaciones:19/12/08
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Consultoría, asesoría y gestoría en temas de urbanismo, construcción, promoción y comercialización en el ámbito inmobiliario. Estudios y servicios técnicos relacionados con la construcción así como de financiación, rentabilidad y viabilidad de Promociones Inmobiliarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 120, S 8, H GI 48163, I/A 1 (31/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-17