AVANTFLY XXI SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVANTFLY XXI SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/02/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Barrios Navarro Francisco Jose
VINCULACIONES DE AVANTFLY XXI SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVANTFLY XXI SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
Barrios Navarro Francisco Jose | Presidente | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
Barrios Navarro Francisco Jose | Consejero Delegado | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
Barrios Navarro Francisco Jose | Consejero | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
Gonzalez Sans Maria Rosa | Consejero | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
Gonzalvez Hernandez Francisco | Secretario | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
Gonzalvez Hernandez Francisco | Consejero | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 17/02/2015 | 30/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVANTFLY XXI SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 115, S 8, H M 596446, I/A 4 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja social por plazo de SEIS MESES, al extenderse en esta fecha NOTA DE NO OBSTACULOS para la inscripción de la absorción de la sociedad por el Fondo de Inversión "BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI", por analogía con lo establecido en el artículo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 114, S 8, H M 596446, I/A 3-M (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
- HA SIDO INSERTADO CON FECHA 17-08-2016 EN LA PAGINA WEB (WWW.BANKINTER.COM) EL PROYECTO DE FUSION DE LAS SOCIEDADES "AVANTFLY XII SICAV SA", "GRALEU INVERSIONES SICAV SA", "PARLENA INVERSIONES SICAV SA" Y "THADER FINANCIERA SICAV SA" COMO ABSORBIDAS Y EL FONDO "BANKINTER GLOBAL DEFENSIVO, FI" ACTUALMENTE DENOMINADO "BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI" COMO HA SIDO INSERTADO CON FECHA 17-08-2016 EN LA PAGINA WEB (WWW.BANKINTER.COM) PROYECTO DE FUSION FIRMADO EL 18 DE AGOSTO DE 2016.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 110, S 8, H M 596446, I/A 1-M (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
- SEGUN CONSTA EN EL PROYECTO EL FONDO ABSORBENTE "BANKINTER GLOBAL DEFENSIVO, FI" ACTUALMENTE SE DENOMINA "BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI", INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA CNMV CON EL NUMERO 5043.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 110, S 8, H M 596446, I/A 1/M (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 114, S 8, H M 596446, I/A 3 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 114, S 8, H M 596446, I/A 3 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
- DELEGACION DE LA ENTIDAD GESTORA DESIGNADA DE LA GESTION DE LOS ACTIVOS SOCIALES A FAVOR DE "Q-RENTA A.V., SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 113, S 8, H M 596446, I/A 2 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 113, S 8, H M 596446, I/A 2 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 110, S 8, H M 596446, I/A 1 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/02/15
Objeto social:CAPTACION DE FONDOS, BIENES O DERECHOS DEL PUBLICO PARA GESTIONARLOS E INVERTIRLOS EN BIENES, DERECHOS, VALORES U OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS O NO, SIEMPRE QUE EL RENDIMIENTO DEL INVERSOR SE ESTABLEZCA EN FUNCION DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS
Capital Suscrito:2.400.000,00 Euros
Desembolsado:2.400.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33143 , F 110, S 8, H M 596446, I/A 1 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-28