AVANQUEST IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Peru, 6
Código Postal 28290
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AVANQUEST IBERICA SL
CIF B84031319
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 10/06/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AVANQUEST IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVANQUEST IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonnefoi Thierry | Administrador Solidario | 04/11/2011 | 05/04/2022 |
Cadorniga Roberto Eduardo Luis | Liquidador | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
Cadorniga Roberto Eduardo Luis | Apoderado Solidario | 04/11/2011 | 05/04/2022 |
Vanryb Bruno | Administrador Solidario | 04/11/2011 | 05/04/2022 |
Vivancos Roberto Roberto | Apoderado Solidario | 04/11/2011 | 05/04/2022 |
Bonnefoi Thierry | Consejero | 04/11/2011 | |
Golstein Andrew | Consejero | 04/11/2011 | |
Ostrick Jolyon Marck | Secretario | 04/11/2011 | |
Ostrick Jolyon Marck | Consejero | 04/11/2011 | |
Vanryb Bruno | Presidente | 04/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVANQUEST IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20265 , F 89, S 8, H M 358178, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20265 , F 89, S 8, H M 358178, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20265 , F 89, S 8, H M 358178, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20265 , F 89, S 8, H M 358178, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20265 , F 89, S 8, H M 358178, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20265 , F 89, S 8, H M 358178, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20265 , F 89, S 8, H M 358178, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20265 , F 88, S 8, H M 358178, I/A 2 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-28