AVANCO INVERSIONES BRAVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madres de la Plaza de Mayo, 44
Código Postal 31013
Municipio Berrioplano/Berriobeiti
Provincia Navarra
Razón Social AVANCO INVERSIONES BRAVO SL
CIF B71050785
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 02/11/2010
Página Web www.avanco.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AVANCO SA DE GESTION INMOBILIARIA
VINCULACIONES DE AVANCO INVERSIONES BRAVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVANCO INVERSIONES BRAVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANCO SA DE GESTION INMOBILIARIA | Socio Unico | 20/12/2023 | 18/01/2024 |
Catalan Gomez Santiago Miguel | Administrador Solidario | 29/12/2010 | 18/01/2024 |
Ibañez Solano Carlos | Administrador Solidario | 29/12/2010 | 18/01/2024 |
Ibañez Solano Jesus Maria | Administrador Solidario | 29/12/2010 | 18/01/2024 |
Ibañez Solano Jesus Maria | Liquidador Unico | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Perez Redin Mario | Apoderado | 15/07/2011 | 18/01/2024 |
AVANCO SA DE GESTION INMOBILIARIA | Socio Unico | 29/12/2010 | 15/07/2011 |
ACTOS BORME DE AVANCO INVERSIONES BRAVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 37, S 8, H NA 30690, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 37, S 8, H NA 30690, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 37, S 8, H NA 30690, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 37, S 8, H NA 30690, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 37, S 8, H NA 30690, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 37, S 8, H NA 30690, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 36, S 8, H NA 30690, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 36, S 8, H NA 30690, I/A 3 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 35, S 8, H NA 30690, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-31